HONEYBUNCH WOMEN'S CLUB

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The majority of our members are widows or people living alone. Our main activities are invited speakers on all cultural subjects. Educational outings. Separate functions to donate to other charities ie hospice & childrens causes. All members of NAWC.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 14 March 2021
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Darparu Adnoddau Dynol
- Barnsley
Llywodraethu
- 22 Rhagfyr 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 1032190 NORTH DERBYSHIRE ASSOCIATION OF WOMEN'S CLUBS
- 17 Ionawr 1994: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRENDA LIMBERT | Cadeirydd |
|
|
|||||
Pat O'Connell | Ymddiriedolwr | 28 April 2014 |
|
|
||||
SHEILA MACFARLANE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 13/03/2017 | 14/03/2018 | 14/03/2019 | 14/03/2020 | 14/03/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.84k | £5.83k | £5.11k | £5.52k | £1.71k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.31k | £4.55k | £1.46k | £4.21k | £1.55k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 14 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 130 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 14 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 130 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 14 Mawrth 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 496 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 14 Mawrth 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 496 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 14 Mawrth 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 861 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 14 Mawrth 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 861 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 14 Mawrth 2021 | 09 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 14 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 14 Mawrth 2020 | 09 Tachwedd 2021 | 299 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 14 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 25/10/1993 AS AMENDED ON 16/04/2012
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE EDUCATION AND TO PROVIDE FACILITIES FOR RECREATION FOR WOMEN IN THE AREA OF BENEFIT.
Maes buddion
BARNSLEY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
61 Stocks Lane
Barnsley
S75 2DF
- Ffôn:
- 01226785467
- E-bost:
- shifter2@uwclub.net
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window