WOKING AREA U3A

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
A branch for Woking of the University Of The Third Age with about 1,600 members most of whom are retired.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
100 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Surrey
Llywodraethu
- 21 Ionawr 1994: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barbara Nicholson | Cadeirydd | 08 November 2021 |
|
|
||||
Sue Adams | Ymddiriedolwr | 11 November 2024 |
|
|
||||
Christine Cunliffe | Ymddiriedolwr | 11 November 2024 |
|
|||||
Philip Heaton | Ymddiriedolwr | 16 April 2024 |
|
|
||||
Derek Hancock | Ymddiriedolwr | 13 November 2023 |
|
|
||||
Anne Turvey | Ymddiriedolwr | 08 November 2021 |
|
|
||||
Christine Maunders | Ymddiriedolwr | 15 April 2021 |
|
|||||
Susan Galliflent-Holmes | Ymddiriedolwr | 15 April 2021 |
|
|
||||
Alan Sinclair Chalmers | Ymddiriedolwr | 11 November 2019 |
|
|
||||
PETER NICHOLAS Grieve | Ymddiriedolwr | 12 November 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £67.21k | £14.53k | £68.61k | £101.30k | £106.97k | |
|
Cyfanswm gwariant | £57.21k | £19.82k | £71.78k | £86.37k | £100.75k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 17 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 17 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 24 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 24 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 02 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 02 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 11 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 21 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 21 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 13TH SEPTEMBER 1993 AS AMENDED ON 14 NOV 2016
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE EDUCATION AND IN PARTICULAR THE EDUCATION OF PEOPLE NOT IN FULL TIME GAINFUL EMPLOYMENT WHO ARE IN THEIR THIRD AGE (BEING THE PERIOD OF TIME AFTER THE FIRST AGE OF CHILDHOOD DEPENDENCE AND THE SECOND AGE OF FULL TIME EMPLOYMENT AND/OR PARENTAL RESPONSIBILITY) RESIDING IN WOKING AND ITS SURROUNDING LOCALITY II. TO PROVIDE FACILITIES FOR RECREATION AND OTHER LEISURE-TIME OCCUPATION IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR PEOPLE IN THEIR THIRD AGE
Maes buddion
WOKING AND ITS SURROUNDING AREAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Woking Area U3A
PO Box 695
Addlestone
Surrey
KT15 9FJ
- Ffôn:
- 01483323503
- E-bost:
- secretary@wokingareau3a.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window