MATTHEW NELSON BRAITHWAITE EDUCATIONAL TRUST

Rhif yr elusen: 1031719
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Trust pays the 10% of all building costs for Dacre Braithwaite C of E ( VA ) Primary School.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £6,121
Cyfanswm gwariant: £5,952

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Gogledd Swydd Gaerefrog

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 20 Mawrth 1987: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Jean Elizabeth Marshall Ymddiriedolwr 16 June 2022
CHARITY FOR POOR WIDOWS OF DACRE
Derbyniwyd: Ar amser
Enid Marjorie Moorhouse Ymddiriedolwr 19 September 2018
Dim ar gofnod
WILLIAM JOHN FORT BEM Ymddiriedolwr 25 May 2017
THE NIDDERDALE AGRICULTURAL SOCIETY LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Alastair Ferneley Ymddiriedolwr 12 September 2016
Dim ar gofnod
TRACEY JANE GRAYSHON Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £5.64k £5.59k £5.52k £5.76k £6.12k
Cyfanswm gwariant £2.90k £5.52k £1.49k £2.38k £5.95k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 15 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 01 Mai 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 18 Awst 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 30 Mai 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 26 Awst 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
SCHEME OF 24 NOVEMBER 1922
Gwrthrychau elusennol
(A) ASSISTING POOR SCHOLARS WHO HAVE FOR NOT LESS THAN 2 YEARS AT ANY TIME BEEN IN THE SCHOOL TO ATTEND SCHOOLS, INSTITUTIONS OR CLASSES FOR PURPOSES OF EDUCATION OTHER THAN ELEMENTARY, BY PAYING THEIR FEES OR TRAVELLING OR OTHER INCIDENTRAL EXPENSES, OR BY PROVIDING THEM WITH MAINTENANCE ALLOWANCES; OR (B) PROVIDING BOOKS OR FITTINGS FOR A SCHOOL LIBRARY IN CONNECTION WITH THE SCHOOL; OR (C) OTHERWISE PROMOTING THE EDUCATION, INCLUDING SOCIAL AND PHYSICAL TRAINING, OF PUPILS OR EX-PUPILS OF THE SCHOOL.
Maes buddion
PARISHES OF DACRE WITH BEVERLEY AND PADSIDE
Hanes cofrestru
  • 20 Mawrth 1987 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
PADSIDE GREEN HOUSE
PADSIDE
HARROGATE
HG3 4AL
Ffôn:
01423780285
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael