Hanes ariannol THE LONDON FULL GOSPEL CENTRAL CHURCH

Rhif yr elusen: 1031720
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £800.37k £695.95k £751.49k £826.74k £903.14k
Cyfanswm gwariant £622.43k £508.00k £568.46k £669.68k £792.20k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £770.55k £674.18k £729.49k £796.35k £878.97k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £21.72k £20.86k £28.97k £19.44k
Incwm - Weithgareddau elusennol £29.64k £0 £0 £0 £0
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £181 £49 £1.14k £1.43k £4.74k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £622.43k £508.00k £568.46k £669.68k £792.20k
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £7.83k £0 £0 £20.57k £24.73k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0