Hanes ariannol COSMETIC TOILETRY AND PERFUMERY FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1031728
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.87m | £1.59m | £1.58m | £2.20m | £2.93m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.80m | £1.28m | £1.60m | £2.25m | £3.03m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £131.34k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.76m | £1.16m | £1.39m | £728.47k | £935.63k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £111.61k | £292.84k | £183.05k | £1.38m | £327.52k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £78.83k | £1.67m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.00k | £2.20k | £1.05k | £3.71k | £1.14k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £131.34k | £4.00k | £5.01k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £13.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.31m | £898.69k | £1.22m | £1.15m | £1.50m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £490.86k | £380.93k | £379.20k | £469.94k | £737.27k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £12.41k | £6.96k | £12.44k | £18.61k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £632.97k | £791.02k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.