HERMITAGE PRE SCHOOL PLAYGROUP

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Pre-school for children aged from 2.5 upwards.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £59,575 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Gorllewin Berkshire
Llywodraethu
- 26 Ionawr 1994: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kerry Danielle Faulkner | Ymddiriedolwr | 06 September 2024 |
|
|
||||
Fiona Louise Sparkes | Ymddiriedolwr | 06 September 2024 |
|
|
||||
Sarah Jayne Stroud | Ymddiriedolwr | 06 September 2024 |
|
|
||||
Hannah Louise McIntosh | Ymddiriedolwr | 06 September 2024 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £50.04k | £40.47k | £51.72k | £74.78k | £84.28k | |
|
Cyfanswm gwariant | £44.88k | £38.56k | £45.74k | £58.23k | £77.25k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £36.21k | £30.29k | £32.83k | £55.75k | £59.58k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 10 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 10 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 08 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 08 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 10 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 10 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 15 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 15 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 01 Ebrill 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 01 Ebrill 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED ON 29 JANUARY 1981 AS AMENDED 10 OCTOBER 2007.
Gwrthrychau elusennol
TO ENHANCE THE DEVELOPMENT AND EDUCATION OF CHILDREN PRIMARILY UNDER STATUTORY SCHOOL AGE BY ENCOURAGING PARENTS TO UNDERSTAND AND PROVIDE FOR THE NEEDS OF THEIR CHILDREN THROUGH COMMUNITY GROUPS AND BY; (A) OFFERING APPROPRIATE PLAY, EDUCATION AND CARE FACILITIES, FAMILY LEARNING AND EXTENDED HOURS GROUPS, TOGETHER WITH THE RIGHT OF PARENTS TO TAKE RESPONSIBILITY FOR AND TO BECOME INVOLVED IN THE ACTIVITIES OF SUCH GROUPS, ENSURING THAT SUCH GROUPS OFFER OPPORTUNITIES FOR ALL CHILDREN WHATEVER THEIR RACE, CULTURE, RELIGION, MEANS OF ABILITY; (B) ENCOURAGING THE STUDY OF SUCH NEEDS OF SUCH CHILDREN AND THEIR FAMILIES AND PROMOTING PUBLIC INTEREST IN AND RECOGNITION OF SUCH NEEDS IN THE LOCAL AREAS; (C) INSTIGATING AND ADHERING TO AND FURTHERING THE AIMS AND OBJECTS OF THE PRE-SCHOOL LEARNING ALLIANCE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
11 Pinewood Crescent
Hermitage
Thatcham
RG18 9WL
- Ffôn:
- 01635200164
- E-bost:
- hermitage.preschool@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window