Hanes ariannol ST MAWGAN PRE-SCHOOL PLAYGROUP
Rhif yr elusen: 1031888
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/01/2006 | 01/01/2007 | 31/12/2008 | 31/12/2009 | 31/08/2010 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £30.87k | £53.30k | £41.08k | £57.62k | £38.97k | |
|
Cyfanswm gwariant | £26.15k | £51.31k | £40.67k | £54.36k | £39.68k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.