ymddiriedolwyr LEEDS TEMPLARS DISTRICT SCOUT COUNCIL
Rhif yr elusen: 1031961
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRISTOFER WHITFIELD | Cadeirydd | 01 June 2019 |
|
|
||||
IAIN FARQUHARSON-WELSH | Ymddiriedolwr | 09 September 2019 |
|
|
||||
ROBERT LINDON | Ymddiriedolwr | 09 September 2019 |
|
|
||||
JASMINE ELIZABETH FORBES BRERETON | Ymddiriedolwr | 21 July 2016 |
|
|
||||
JAMES EDWARD ASHTON | Ymddiriedolwr | 01 October 2012 |
|
|
||||
JOANNE MARY ANKER | Ymddiriedolwr | 08 September 2011 |
|
|
||||
MARJORIE LINDLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.