ENERGIZER BUS PROJECT
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Community development work, mobile community work, training and advice.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2008
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Milton Keynes
Llywodraethu
- 27 Ionawr 1994: Cofrestrwyd
- 11 Ionawr 2011: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- MILTON KEYNES MOBILE PLAY AND COMMUNITY PROJECT (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2004 | 31/03/2005 | 31/03/2006 | 31/03/2007 | 31/03/2008 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.18k | £11.78k | £10.61k | £1.76k | £9.40k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.53k | £11.12k | £11.96k | £26.62k | £10.79k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2010 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2010 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2009 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2009 | 10 Chwefror 2010 | 10 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2008 | 23 Ionawr 2009 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2008 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2007 | 01 Hydref 2007 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2007 | 01 Hydref 2007 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2006 | 23 Tachwedd 2006 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2006 | 05 Mehefin 2006 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 15TH NOVEMBER 1993 AND AMENDED ON 17 MARCH 2005
Gwrthrychau elusennol
1) TO ENCOURAGE THE PROVISION OF MOBILE FACILITIES AND SERVICES FOR THE FACILITATION OF PLAY AND COMMUNITY OPPORTUNITIES FOR RESIDENTS IN THE BOROUGH OF MILTON KEYNES 2) TO ENHANCE THE EDUCATION AND DEVELOPMENT OF CHILDREN RESIDENT IN THE BOROUGH OF MILTON KEYNES
Maes buddion
BOROUGH OF MILTON KEYNES
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window