Hanes ariannol NAVIGATION PRIMARY SCHOOL P.T.A., ALTRINCHAM

Rhif yr elusen: 1032092
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £21.91k £9.76k £8.64k £9.57k £15.24k
Cyfanswm gwariant £16.98k £3.58k £3.56k £9.57k £6.48k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A