Hanes ariannol FRIENDS OF WELLESLEY SCHOOL

Rhif yr elusen: 1032105
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £7.48k £8.08k £1.63k £6.60k £6.71k
Cyfanswm gwariant £5.65k £22.73k £1.94k £5.21k £4.98k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A