Hanes ariannol ROSA (RAPE OR SEXUAL ABUSE SUPPORT SERVICES)

Rhif yr elusen: 1032141
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £422.39k £637.82k £862.19k £807.15k £575.88k
Cyfanswm gwariant £413.40k £582.83k £764.43k £711.74k £639.38k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £220.24k £226.49k £226.49k £18.75k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £305.92k £198.08k £543.15k £528.77k £474.37k
Incwm o roddion a chymynroddion N/A £7.10k £32.28k £2.38k £7.05k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A £630.51k £829.84k £802.91k £562.21k
Incwm - Gwaddolion N/A £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A £209 £80 £1.85k £6.62k
Incwm - Arall N/A £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion N/A £0 £32.28k £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A £582.83k £764.43k £711.74k £639.38k
Gwariant - Ar godi arian N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu N/A £1.20k £1.20k £1.20k £1.20k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A £0 £763.23k £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall N/A £0 £0 £0 £0