FRIENDS REACHING OUT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Relief of Poverty.Advancement of Education of Orphans in Uganda.Establishing homes /orphanages. Setting up young people in business. Paying for School, college & University Fees as well as vocational training. Providing food & shelter.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Llety/tai
- Gweithgareddau Crefyddol
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Uganda
Llywodraethu
- 27 Ionawr 1994: Cofrestrwyd
- FRIENDS REACHING OUT (Enw gwaith)
- FRIENDS OF KAPEEKA ORPHANAGE (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REV STEVE FISHPOOL | Cadeirydd |
|
|
|||||
ROBERT DAVIDGE | Ymddiriedolwr | 09 July 2017 |
|
|
||||
Joy Dale | Ymddiriedolwr | 12 May 2014 |
|
|
||||
MRS ALI FISHPOOL | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £71.05k | £62.98k | £65.84k | £52.60k | £62.61k | |
|
Cyfanswm gwariant | £57.84k | £42.93k | £45.74k | £95.29k | £88.71k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 04 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | 04 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 10 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | 10 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 05 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | 05 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 22 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | 22 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 12 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | 12 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 10 MAY 1993 AS AMENDED 12 JANUARY 1994
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF POVERTY AND THE ADVANCEMENT OF EDUCATION OF ORPHANS IN UGANDA PARTICULARLY THROUGH THE ESTABLISHMENT OF HOMES ORPHANAGES OR OTHER SUCH INSTITUTIONS.
Maes buddion
IN PRACTICE RURAL AREAS OF UGANDA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
7 MAPLE CLOSE
HORSHAM
RH12 4EZ
- Ffôn:
- 07861483184
- E-bost:
- info@friendsreachingout.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window