Ymddiriedolwyr OAK FARM PRESCHOOL

Rhif yr elusen: 1032174
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Christine Guinness Cadeirydd 06 January 2018
Dim ar gofnod
Kimberley Ryan Ymddiriedolwr 16 December 2021
Dim ar gofnod
kerry Doody Ymddiriedolwr 12 September 2021
Dim ar gofnod
fiona Von Mollendorf Ymddiriedolwr 11 January 2018
Dim ar gofnod
sara small Ymddiriedolwr 13 July 2017
Dim ar gofnod