SIRI GURU TEG BAHADAR SAHIB

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provides a place of worship for sikhism, facilities for the sikh community, provide services and advice to support the community and alleviate poverty and hardship.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
22 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Southampton
- Hampshire
Llywodraethu
- 31 Ionawr 1994: Cofrestrwyd
- GURDWARA TEG BAHADUR SAHIB (Enw gwaith)
- SIRI GURU TEGH BHADUR SAHIB (Enw blaenorol)
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVTAR SINGH | Ymddiriedolwr | 27 October 2024 |
|
|
||||
NARINDER SINGH | Ymddiriedolwr | 27 August 2023 |
|
|
||||
AMERIK SINGH RATHORE | Ymddiriedolwr | 27 August 2023 |
|
|
||||
DALEEP SINGH DIGWA | Ymddiriedolwr | 27 August 2023 |
|
|
||||
GURNAM SINGH DIGWA | Ymddiriedolwr | 27 August 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £93.88k | £33.89k | £77.08k | £91.40k | £100.14k | |
|
Cyfanswm gwariant | £77.47k | £37.32k | £45.01k | £68.33k | £94.99k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 09 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 09 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 19 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Mawrth 2023
(Mae'r cyfrifon |
19 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 11 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 11 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 11 Medi 2022 | 223 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 11 Medi 2022 | 223 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 24 Ebrill 2022 | 448 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 24 Ebrill 2022 | 448 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 27 NOVEMBER 1992 AS AMENDED 10 JANUARY 1993
Gwrthrychau elusennol
1) TO PROMOTE AND OBSERVE THE SIKH RELIGION AND TO PROVIDE A PLACE OF WORSHIP THERFOR. 2) TO PROMOTE THE EDUCATION OF THE MEMBERS AND THE STUDY OF THE PUNJABI LANGUAGE. 3) TO RELIEVE MEMBERS IN NEED AS DECIDED BY THE MANAGEMENT COMMITTEE.
Maes buddion
IN PRACTICE SOUTHAMPTON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
7 ST MARKS ROAD
NEWTOWN
SOUTHAMPTON
HAMPSHIRE
SO14 0NW
- Ffôn:
- 02380233592
- E-bost:
- gtbsbhatsoton@yahoo.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window