POSTMAN PAT PLAYGROUP
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
PRE SCHOOL FULL DAY CARE
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2016
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Poole
Llywodraethu
- 01 Chwefror 1994: Cofrestrwyd
- 12 Gorffennaf 2018: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2012 | 05/04/2013 | 05/04/2014 | 05/04/2015 | 05/04/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £160.63k | £160.46k | £203.92k | £195.43k | £243.11k | |
|
Cyfanswm gwariant | £132.29k | £153.16k | £182.37k | £198.20k | £247.59k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £160.18k | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2017 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2017 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2016 | 27 Ebrill 2017 | 81 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR |
05 Ebrill 2016
(Mae'r cyfrifon |
27 Ebrill 2017 | 81 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2015 | 18 Ebrill 2016 | 73 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2015 | 18 Ebrill 2016 | 73 diwrnod yn hwyr |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 15 DECEMBER 1993
Gwrthrychau elusennol
TO ENHANCE THE DEVELOPMENT AND EDUCATION OF CHILDREN UNDER STATUTORY SCHOOL AGE BY ENCOURAGING PARENTS TO UNDERSTAND AND PROVIDE FOR THE NEEDS OF THEIR CHILDREN THROUGH COMMUNITY GROUPS
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window