SOUTHAMPTON STAGE DANCE FESTIVAL

Rhif yr elusen: 1032283
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Amateur Dance Festival for young people under the age of 21

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023

Cyfanswm incwm: £22,951
Cyfanswm gwariant: £28,992

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
  • Chwaraeon/adloniant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Southampton
  • Hampshire
  • Reading
  • Slough
  • Ynys Wyth

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 31 Ionawr 1994: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
SULE TAYLOR Cadeirydd
FAREHAM MUSIC FESTIVAL ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
HANNAH HARRISON Ymddiriedolwr 03 June 2024
WOODLEY VILLAGE HALL
Derbyniwyd: 12 diwrnod yn hwyr
Claire Cadman Ymddiriedolwr 03 June 2024
Dim ar gofnod
Terri Russell Ymddiriedolwr 03 June 2024
Dim ar gofnod
Yasmin Taylor Ymddiriedolwr 03 June 2024
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023
Cyfanswm Incwm Gros £13.46k £11 £9.42k £13.42k £22.95k
Cyfanswm gwariant £13.04k £2.96k £11.19k £15.46k £28.99k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2023 05 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2022 07 Rhagfyr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2021 12 Tachwedd 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2020 21 Tachwedd 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2019 02 Rhagfyr 2019 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2019 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
70 CRESCENT ROAD
LOCKS HEATH
SOUTHAMPTON
SO31 6PF
Ffôn:
01489600863