Hanes ariannol BLACK COUNTRY WOMEN'S AID
Rhif yr elusen: 1032298
Mae adrodd yr elusen 1 diwrnod yn hwyr
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.33m | £5.43m | £6.21m | £7.51m | £8.60m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.19m | £4.47m | £5.14m | £5.69m | £7.07m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £3.43m | £762.88k | £2.36m | £3.61m | £524.79k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £324.82k | £1.52m | £2.18m | £2.71m | £7.80m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £112.50k | £96.65k | £107.12k | £91.99k | £155.36k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £56.19k | £45.14k | £34.67k | £79.77k | £116.46k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.16m | £5.29m | £6.04m | £7.34m | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £27.85k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £10.00k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.19m | £4.47m | £5.14m | £5.69m | £7.07m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.72k | £540 | £438 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.66k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.