MAIDEN NEWTON AND DISTRICT PRESCHOOL
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Childcare services for children from birth to 11 years.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2015
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £55,483 o grant(iau) llywodraeth
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Dorset
Llywodraethu
- 07 Ionawr 2016: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1158085 MAIDEN NEWTON CHILDCARE PROVISION
- 01 Chwefror 1994: Cofrestrwyd
- 07 Ionawr 2016: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
- MAIDEN NEWTON AND DISTRICT PLAYGROUP (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £53.25k | £66.21k | £94.44k | £97.20k | £102.38k | |
|
Cyfanswm gwariant | £45.66k | £50.12k | £86.48k | £86.77k | £96.87k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £55.48k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2015 | 01 Ionawr 2016 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2015 | 05 Ionawr 2016 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2014 | 10 Tachwedd 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2014 | 11 Tachwedd 2014 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2013 | 19 Ionawr 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2013 | 27 Ionawr 2014 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2012 | 22 Tachwedd 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2012 | 29 Tachwedd 2012 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 30 NOVEMBER 1993. NAME CHANGED BY RESOLUTION 12 FEBRUARY 2008
Gwrthrychau elusennol
TO ENHANCE THE DEVELOPMENT AND EDUCATION OF CHILDREN UNDER STATUTORY SCHOOL AGE BY ENCOURAGING PARENTS TO UNDER STAND AND PROVIDE FOR THE NEEDS OF THEIR CHILDREN THROUGH COMMUNITY GROUPS
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window