ymddiriedolwyr WOOLLEY VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 1032341
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claire Slater | Cadeirydd | 01 June 2018 |
|
|
||||
Vernon Copley | Ymddiriedolwr | 23 June 2023 |
|
|
||||
Carol Kitson | Ymddiriedolwr | 23 June 2023 |
|
|
||||
Andrew Jones | Ymddiriedolwr | 02 September 2022 |
|
|
||||
Paul Gilbert | Ymddiriedolwr | 17 June 2022 |
|
|
||||
Trevor Wilson | Ymddiriedolwr | 17 June 2022 |
|
|
||||
Thomas Moore | Ymddiriedolwr | 17 June 2022 |
|
|
||||
Michael Alexander Swift | Ymddiriedolwr | 04 October 2019 |
|
|
||||
Shiela Wainwright | Ymddiriedolwr | 17 May 2019 |
|
|
||||
Christine Leamy | Ymddiriedolwr | 01 June 2018 |
|
|
||||
Sue Smith | Ymddiriedolwr | 01 June 2018 |
|
|
||||
WILLIAM JAMES BRANDON SMITH | Ymddiriedolwr | 02 May 2014 |
|
|||||
MRS G JONES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR C JONES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MRS A WAINWRIGHT | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.