Hanes ariannol ROTARY CLUB OF LAUNCESTON TRUST FUND

Rhif yr elusen: 1032358
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £50.16k £26.62k £46.56k £43.89k £41.56k
Cyfanswm gwariant £49.65k £32.16k £45.94k £52.51k £35.69k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.00k £12.10k N/A N/A N/A