Hanes ariannol ECCLES PRE SCHOOL PLAYGROUP

Rhif yr elusen: 1032372
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £56.04k £48.97k £46.07k £75.02k £110.60k
Cyfanswm gwariant £53.56k £58.21k £61.82k £68.65k £96.02k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £49.88k £91.97k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £40.34k N/A N/A N/A N/A