Hanes ariannol WINDMILL PRE-SCHOOL

Rhif yr elusen: 1032380
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £151.01k £209.29k £205.04k £264.96k £295.53k
Cyfanswm gwariant £163.16k £138.55k £204.43k £212.96k £262.40k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £109.49k N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £158.61k £142.28k £178.66k £189.87k