Hanes ariannol LITTLE BEARS PRE-SCHOOL - DEVIZES

Rhif yr elusen: 1032470
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £67.22k £96.86k £86.97k £83.70k £75.90k
Cyfanswm gwariant £67.93k £82.79k £85.66k £80.49k £83.09k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £68.62k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £60.88k £76.48k N/A N/A N/A