Hanes ariannol Ocean Conservation Trust Limited
Rhif yr elusen: 1032491
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2019 | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.10m | £4.12m | £3.19m | £5.22m | £6.40m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.75m | £4.43m | £4.12m | £4.45m | £5.68m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £90.66k | £217.89k | £124.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.86m | £1.96m | £1.55m | £2.64m | £2.62m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.00m | £1.03m | £498.29k | £705.16k | £1.14m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £788.10k | £958.63k | £965.74k | £1.61m | £2.25m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £453.68k | £178.86k | £172.97k | £263.91k | £383.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.43m | £3.17m | £3.22m | £3.51m | £4.75m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.32m | £1.27m | £235.95k | £282.67k | £101.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £46.39k | £118.08k | £72.90k | £81.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £10.84k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £663.15k | £663.18k | £837.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.