FRIENDS OF THE CEFNI HOSPITAL - CYFEILLION YSBYTY CEFNI
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
MEMBERS/VOLUNTEERS SERVE CUPS OF TEA TO THE VISITORS ON APPROX 4 DAYS PER WK AND OCCASIONALLY HOLD A FUND RAISING EVENT.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 28 February 2011
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Cymru
Llywodraethu
- 02 Chwefror 1994: Cofrestrwyd
- 08 Mai 2013: Tynnwyd (DILEU GWIRFODDOL)
- LEAGUE OF FRIENDS OF THE CEFNI HOSPITAL (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/02/2007 | 29/02/2008 | 28/02/2009 | 28/02/2010 | 28/02/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £977 | £597 | £11 | £0 | £1 | |
|
Cyfanswm gwariant | £740 | £535 | £215 | £3.31k | £3.51k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2013 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2013 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 29 Chwefror 2012 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 29 Chwefror 2012 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2011 | 16 Chwefror 2012 | 50 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2011 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 28 Chwefror 2010 | 13 Rhagfyr 2010 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Chwefror 2010 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 19 JANUARY 1994
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE PATIENTS AND FORMER PATIENTS OF THE HOSPITAL AND OTHER INVALIDS IN THE COMMUNITY WHO ARE SICK, CONVALESCENT, DISABLED, HANDICAPPED, INFIRM OR IN NEED OF FINANCIAL ASSISTANCE AND GENERALLY TO SUPPORT THE CHARITABLE WORK OF THE SAID HOSPITAL.
Maes buddion
LLANGEFNI DISTRICT
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window