LEIGH-ON-SEA MUSICAL FESTIVAL
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Advance the education of the public in the Arts of Music, Speech and Drama
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2021
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Southend-on-sea
Llywodraethu
- 10 Mai 2023: y trosglwyddwyd cronfeydd i 283503 SOUTHEND-ON-SEA MUSICAL FESTIVAL ASSOCIATION
- 10 Chwefror 1994: Cofrestrwyd
- 10 Mai 2023: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- LEIGH-ON-SEA MUSICAL FESTIVAL ASSOCIATION (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2017 | 30/09/2018 | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.74k | £5.58k | £5.58k | £0 | £10 | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.04k | £6.75k | £6.75k | £59 | £10 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 31 Gorffennaf 2022 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 02 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 02 Awst 2020 | 3 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 22 NOVEMBER 1993
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE ARTS AND IN PARTICULAR THE ARTS OF MUSIC SPEECH AND DRAMA AND DANCE IN ALL THEIR BRANCHES
Maes buddion
IN PRACTICE ESSEX AND SUFFOLK
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window