ymddiriedolwyr BARNSTAPLE THIRD AGE GROUP (NORTH DEVON)
Rhif yr elusen: 1032926
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Jones | Ymddiriedolwr | 16 February 2024 |
|
|
||||
Norma Woodward | Ymddiriedolwr | 18 September 2023 |
|
|
||||
Maureen Penny | Ymddiriedolwr | 18 March 2022 |
|
|
||||
Nigel Wright | Ymddiriedolwr | 18 March 2022 |
|
|
||||
Laurence Christopher Francis Hillel | Ymddiriedolwr | 01 April 2020 |
|
|
||||
Keith Luckhurst | Ymddiriedolwr | 07 March 2019 |
|
|
||||
Susan Jennifer Thomas | Ymddiriedolwr | 07 March 2019 |
|
|||||
GILLIAN DOW | Ymddiriedolwr | 06 March 2014 |
|
|
||||
JULIA DENTON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.