The Friends of the Keighley and Worth Valley Railway

Rhif yr elusen: 1032933
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The trust was formed in 1995 as a means of rasing capital sums for the Keighley and Worth Valley Railway. The trust supports the maintenance and protection of the structures, buildings, rolling stock and equipment of the railway by making grants in support of projects recommended by the Preservation Society's governing council.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024

Cyfanswm incwm: £123,008
Cyfanswm gwariant: £33,022

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dinas Bradford

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 10 Chwefror 1994: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:
  • KEIGHLEY AND WORTH VALLEY RAILWAY TRUST (Enw blaenorol)
  • The Friends of the Keighley and Worth Valley Railway (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

16 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Mr S Bray Cadeirydd 03 August 2017
Dim ar gofnod
Paul Seton Ymddiriedolwr 19 November 2023
Dim ar gofnod
Dr Matthew John Stroh Ymddiriedolwr 19 November 2023
KEIGHLEY & WORTH VALLEY RAILWAY PRESERVATION SOCIETY LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
John Hinchcliffe Ymddiriedolwr 19 November 2023
KEIGHLEY & WORTH VALLEY RAILWAY PRESERVATION SOCIETY LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
Graham Way Ymddiriedolwr 07 November 2021
Dim ar gofnod
Barry Slater Ymddiriedolwr 09 August 2020
Dim ar gofnod
Katharine Aynge Carlton Ymddiriedolwr 28 July 2019
VINTAGE CARRIAGES TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
David Maurice Petyt Ymddiriedolwr 06 December 2018
Dim ar gofnod
Mrs A Tarran Ymddiriedolwr 16 April 2018
Dim ar gofnod
Mr I Purkis Ymddiriedolwr 01 February 2018
Dim ar gofnod
MRS M JONES Ymddiriedolwr 16 November 2011
HORTICARE
Derbyniwyd: Ar amser
MR N WARD Ymddiriedolwr
THE JOIN PROJECT
Derbyniwyd: Ar amser
MR T ENGLAND Ymddiriedolwr
VINTAGE CARRIAGES TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
VINTAGE CARRIAGES TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
MR D HANSON Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
MR K JONES Ymddiriedolwr
AIRE AND CALDER METHODIST CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
MR H CLOUGH Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £75.65k £62.07k £68.55k £32.50k £123.01k
Cyfanswm gwariant £102.10k £67.34k £12.84k £92.73k £33.02k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2024 20 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2024 20 Ionawr 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2023 05 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2023 05 Ionawr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2022 22 Tachwedd 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2022 22 Tachwedd 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2021 12 Tachwedd 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2021 12 Tachwedd 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2020 06 Chwefror 2021 1 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2020 06 Chwefror 2021 1 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
KEIGHLEY & WORTH VALLEY RAILWAY PRE
RAILWAY STATION
STATION ROAD
HAWORTH
KEIGHLEY
BD22 8NJ
Ffôn:
01535645214