Hanes ariannol CARING TOGETHER WHITBY AND DISTRICT
Rhif yr elusen: 1033005
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £41.42k | £33.63k | £40.33k | £31.76k | £34.55k | |
|
Cyfanswm gwariant | £40.89k | £27.60k | £33.94k | £35.28k | £29.36k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £35.43k | £32.31k | £33.44k | N/A | £27.26k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £29.56k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.