BISHOPS TACHBROOK PRE-SCHOOL NURSERY
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To care for and provide education for pre-school children giving a broad range of learning activities for personal development and transition into school. To further the professional development of the trained staff and welcome parents and carers into the setting.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2017
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Warwig
Llywodraethu
- 29 Mehefin 2018: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1164344 BISHOPS TACHBROOK PRE-SCHOOL NURSERY
- 08 Mawrth 1994: Cofrestrwyd
- 29 Mehefin 2018: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
- BISHOPS TACHBROOK PLAYGROUP (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2013 | 31/08/2014 | 31/08/2015 | 31/08/2016 | 31/08/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £85.91k | £78.69k | £70.11k | £76.09k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £71.56k | £86.05k | £77.10k | £82.10k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £47.35k | £46.29k | £0 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2017 | 25 Mehefin 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2017 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2016 | 27 Mehefin 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2016 | 27 Mehefin 2017 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2015 | 29 Mehefin 2016 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2015 | 29 Mehefin 2016 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2014 | 25 Mehefin 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2014 | 25 Mehefin 2015 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 07 FEBRUARY 1992 AS AMENDED 6 OCTOBER 1997
Gwrthrychau elusennol
TO ENHANCE THE DEVELOPMENT AND EDUCATION OF CHILDREN UNDER STATUTORY SCHOOL AGE BY ENCOURAGING PARENTS TO UNDERSTAND AND PROVIDE FOR THE NEEDS OF CHILDREN THROUGH COMMUNITY GROUPS
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window