ymddiriedolwyr ST CUTHBERTS PLAYGROUP
Rhif yr elusen: 1033385
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LISA MOULD | Cadeirydd | 23 September 2014 |
|
|
||||
Harriett Ponsford | Ymddiriedolwr | 28 September 2021 |
|
|
||||
Lucy Rogers | Ymddiriedolwr | 28 September 2021 |
|
|
||||
Emma Grocott | Ymddiriedolwr | 28 September 2021 |
|
|
||||
Rachel Knight | Ymddiriedolwr | 28 September 2021 |
|
|
||||
Holly Walker | Ymddiriedolwr | 23 September 2019 |
|
|
||||
Charis Knapp | Ymddiriedolwr | 23 September 2019 |
|
|
||||
CLARE BLANDFORD | Ymddiriedolwr | 25 September 2017 |
|
|
||||
HAYLEY MARSH | Ymddiriedolwr | 01 July 2016 |
|
|
||||
NICOLA CLANNACHAN | Ymddiriedolwr | 28 September 2015 |
|
|
||||
VILMA COOKE | Ymddiriedolwr | 23 September 2014 |
|
|
||||
DENISE WALKER | Ymddiriedolwr | 23 September 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.