Hanes ariannol SKELMANTHORPE COMMUNITY PLAYGROUP
Rhif yr elusen: 1033432
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2017 | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 28/02/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £49.71k | £74.97k | £87.52k | £52.79k | £61.13k | |
|
Cyfanswm gwariant | £53.13k | £83.12k | £67.31k | £65.46k | £81.35k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £18.86k | £43.28k | £64.94k | £43.00k | £46.13k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | £4.14k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.