Ymddiriedolwyr THE CARDIFF U3A

Rhif yr elusen: 1033518
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Bridget Palmer Ymddiriedolwr 02 December 2024
Dim ar gofnod
Susan Wass Ymddiriedolwr 02 December 2024
Dim ar gofnod
Theresa Catherine White Ymddiriedolwr 02 September 2024
Dim ar gofnod
Anthony John Baines Ymddiriedolwr 05 February 2024
Dim ar gofnod
Catherine Jewsbury Ymddiriedolwr 02 October 2023
Dim ar gofnod
Rosemary Joy Griffiths Ymddiriedolwr 08 November 2022
Dim ar gofnod
Susan Thomas Ymddiriedolwr 08 November 2022
Dim ar gofnod
Jane Susan Evans Ymddiriedolwr 05 September 2022
Dim ar gofnod
Mary Margaret Richards Ymddiriedolwr 04 April 2022
Dim ar gofnod
MARIO GREENING Ymddiriedolwr 12 November 2019
Dim ar gofnod