Hanes ariannol WEST WYCOMBE PRE-SCHOOL PLAYGROUP
Rhif yr elusen: 1033562
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (54 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £125.79k | £156.46k | £131.21k | £161.24k | £181.44k | |
|
Cyfanswm gwariant | £131.21k | £141.55k | £129.39k | £146.66k | £168.45k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £98.29k | £103.00k | £99.05k | £114.64k | £129.60k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £13.26k | £3.00k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.