QUEENS PARK BANGLADESH ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
General Charitable Purposes Education/Training Medical/Health/Sickness Disability Relief of Poverty Overseas aid/Famine relief Religious activities Arts/culture Sport/recreation Environment/Conservation/Heritage Economic/Community development/Employment
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £12,577 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

15 Ymddiriedolwyr
6 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Llety/tai
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Brent
- Dinas Westminster
- Kensington And Chelsea
Llywodraethu
- 23 Chwefror 1994: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruman Miah | Ymddiriedolwr | 06 December 2023 |
|
|
||||
Afsana Aktar | Ymddiriedolwr | 06 December 2023 |
|
|
||||
MD Shirajul Islam | Ymddiriedolwr | 06 December 2023 |
|
|
||||
MD Al-Aman Miah | Ymddiriedolwr | 12 November 2023 |
|
|
||||
Mustak Kabir | Ymddiriedolwr | 12 November 2023 |
|
|
||||
Mohammed Shamshu Miah | Ymddiriedolwr | 12 November 2023 |
|
|
||||
Azad Miah | Ymddiriedolwr | 12 November 2023 |
|
|
||||
Dali Begum | Ymddiriedolwr | 12 November 2023 |
|
|
||||
Mohammed Hussain | Ymddiriedolwr | 12 November 2023 |
|
|
||||
abdul malik | Ymddiriedolwr | 12 November 2023 |
|
|
||||
BULBUL AHMED | Ymddiriedolwr | 12 November 2023 |
|
|
||||
RAFUL MIAH | Ymddiriedolwr | 12 November 2023 |
|
|
||||
Mohammed Helal Uddin | Ymddiriedolwr | 12 November 2023 |
|
|
||||
moinul islam moin | Ymddiriedolwr | 12 November 2023 |
|
|
||||
Sorwar Miah | Ymddiriedolwr | 12 November 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £24.87k | £56.55k | £57.01k | £56.34k | £124.25k | |
|
Cyfanswm gwariant | £26.18k | £46.08k | £56.12k | £59.35k | £123.40k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £19.20k | N/A | £12.58k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 29 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 28 SEPTEMBER 1993 AS AMENDED 6 DECEMBER 1994, 5 MAY 1996, 7 FEBRUARY 1999 AND 8 MAY 2005.
Gwrthrychau elusennol
FOR THE BENEFIT IN PARTICULAR OF THE BANGLADESH COMMUNITY RESIDING IN THE QUEENS PARK, HARROW ROAD AND WESTBOURNE PARK WARD OF THE CITY OF WESTMINSTER. (A) TO ADVANCE EDUCATION; (B) TO RELIEVE POVERTY, SICKNESS OR DISTRESS BY THE PROVISION OF ADVICE ON HEALTH, HOUSING, SOCIAL SECURITY AND ALLIED ISSUES; (C) TO PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE OF THE SAID PERSONS.
Maes buddion
QUEENS PARK AREA OF NORTH WESTMINSTER
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Queens Park Bangladesh Association
1st Floor
258 Harrow Road
London
- Ffôn:
- 02036094691
- E-bost:
- info@queensparkba.org
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window