ymddiriedolwyr 40TH STROOD SEA SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 1033637
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jenny Lake | Cadeirydd | 14 July 2017 |
|
|
||||
Susan Elizabeth Souter | Ymddiriedolwr | 23 September 2023 |
|
|
||||
Megan Collins | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Michael TURNER | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|
||||
Andrew Munn | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|
||||
CATHERINE YOUNGER | Ymddiriedolwr | 01 April 2017 |
|
|||||
Darren Lake | Ymddiriedolwr | 10 April 2015 |
|
|
||||
Derek Smith | Ymddiriedolwr | 10 April 2015 |
|
|
||||
DAVID WILLIAM WRAIGHT | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MICHAEL BILLIN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR ANDY COOPER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.