AVON SMALL SAINTS PRE-SCHOOL
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provide Pre-School education for children aged 2-5 years
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2017
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £1,000 o grant(iau) llywodraeth
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Wiltshire
Llywodraethu
- 20 Gorffennaf 2018: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1160180 AVON SMALL SAINTS PRE-SCHOOL
- 24 Chwefror 1994: Cofrestrwyd
- 20 Gorffennaf 2018: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
- AVON PLAYGROUP (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2013 | 31/08/2014 | 31/08/2015 | 31/08/2016 | 31/08/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £71.04k | £62.19k | £89.91k | £71.64k | £116.83k | |
|
Cyfanswm gwariant | £79.62k | £65.68k | £71.80k | £88.96k | £119.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £1.00k | £1.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2017 | 17 Tachwedd 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Awst 2017
(Mae'r cyfrifon |
17 Tachwedd 2017 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2016 | 30 Mehefin 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Awst 2016
(Mae'r cyfrifon |
30 Mehefin 2017 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2015 | 17 Mai 2016 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2015 | 17 Mai 2016 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2014 | 16 Mai 2016 | 321 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2014 | 17 Mai 2016 | 322 diwrnod yn hwyr |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 1 JUNE 1987 AS AMENDED 1 JUNE 1992 AND 29 JUNE 2006
Gwrthrychau elusennol
TO ENHANCE THE DEVELOPMENT AND EDUCATION OF CHILDREN UNDER STATUTORY SCHOOL AGE BY ENCOURAGING PARENTS TO UNDERSTAND AND PROVIDE FOR THE NEEDS OF THEIR CHILDREN THROUGH COMMUNITY GROUPS
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window