Hanes ariannol MUSWELL HILL TOY LIBRARY

Rhif yr elusen: 1033753
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2014 31/08/2015 31/08/2016 31/08/2017 31/08/2018
Cyfanswm Incwm Gros £1.07k £814 £1.09k £541 £216
Cyfanswm gwariant £1.09k £709 £969 £573 £70
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A