Hanes ariannol THE OXFORD BIBLE CHURCH TRUST
Rhif yr elusen: 1033790
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 02/08/2007 | 02/08/2008 | 02/08/2009 | 02/08/2010 | 02/08/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £183.08k | £189.23k | £189.81k | £231.87k | £187.44k | |
|
Cyfanswm gwariant | £170.81k | £198.96k | £192.76k | £188.74k | £200.56k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.