BLOFIELD PRIMARY SCHOOL PARENT TEACHER ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
RAISING FUNDS FOR CHILDREN AT BLOFIELD PRIMARY SCHOOL TO AID THEIR FURTHER EDUCATION AND DEVELOPMENT.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
40 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Norfolk
Llywodraethu
- 28 Chwefror 1994: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angela Jane Humphrey | Cadeirydd | 16 September 2021 |
|
|
||||
Nicola Louise Ledain | Ymddiriedolwr | 24 January 2023 |
|
|
||||
Leanne Gedge | Ymddiriedolwr | 16 September 2021 |
|
|
||||
Charlotte Marie Ayres | Ymddiriedolwr | 16 September 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.77k | £1.10k | £22.84k | £17.31k | £23.43k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.21k | £274 | £9.54k | £17.61k | £16.89k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2024 | 24 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 25 Gorffennaf 2024 | 55 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 05 Gorffennaf 2024 | 401 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 01 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 28 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 17 MARCH 1982 AND AMENDED 4 MARCH 1993
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS AT THE SCHOOL
Maes buddion
IN PRACTICE THE CATCHMENT AREA OF THE SCHOOL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
BLOFIELD CP SCHOOL
NORTH STREET
BLOFIELD
NORWICH
NR13 4RH
- Ffôn:
- 01603717099
- E-bost:
- office@blofield.norfolk.sch.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window