Hanes ariannol DANDELION CLOCK PRE-SCHOOL

Rhif yr elusen: 1034067
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2007 31/08/2008 31/08/2009 31/08/2010 31/08/2011
Cyfanswm Incwm Gros £25.66k £25.30k £45.94k £25.14k £22.95k
Cyfanswm gwariant £24.98k £27.12k £26.14k £27.23k £27.06k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A