LATHAM LANE PLAYGROUP
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
sessional day care for pre-school children
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2009
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Kirklees
Llywodraethu
- 15 Ebrill 2010: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1129483 LATHAM LANE PLAYGROUP
- 08 Mawrth 1994: Cofrestrwyd
- 15 Ebrill 2010: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2005 | 31/08/2006 | 31/08/2007 | 31/03/2008 | 31/03/2009 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £39.89k | £53.12k | £70.24k | £31.23k | £64.93k | |
|
Cyfanswm gwariant | £36.29k | £46.84k | £57.87k | £45.69k | £69.47k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2009 | 22 Hydref 2009 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2009 | 22 Hydref 2009 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2008 | 27 Tachwedd 2008 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2008 | 27 Tachwedd 2008 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2007 | 06 Rhagfyr 2007 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2007 | 27 Tachwedd 2008 | 150 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2006 | 25 Mehefin 2007 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2006 | 18 Medi 2007 | 80 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2005 | 10 Mai 2006 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2005 | 10 Mai 2006 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 23 JANUARY 1992
Gwrthrychau elusennol
TO ENHANCE THE DEVELOPMENT AND EDUCATION OF CHILDREN UNDER STATUTORY SCHOOL AGE BY ENCOURAGING PARENTS TO UNDERSTAND AND PROVIDE FOR THE NEEDS OF THEIR CHILDREN THROUGH COMMUNITY GROUPS
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window