RICHMONDSHIRE SUBSCRIPTION CONCERTS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
TO PROMOTE, IMPROVE, DEVELOP AND MAINTAIN PUBLIC EDUCATION IN AND APPRECIATION OF THE ART AND SCIENCE OF MUSIC IN ALL ITS ASPECTS BY THE PRESENTATION OF PUBLIC CONCERTS AND RECITALS AND IN SUCH WAYS AS THE SOCIETY THROUGH ITS BOARD SHALL DETERMINE FROM TIME TO TIME.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 May 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Gogledd Swydd Gaerefrog
Llywodraethu
- 02 Mawrth 1994: Cofrestrwyd
- RICHMONDSHIRE CONCERTS (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fionagh Mary Bennet | Ymddiriedolwr | 26 November 2024 |
|
|
||||
Mary Elizabeth Allison | Ymddiriedolwr | 05 July 2024 |
|
|
||||
Douglas William Manning Waugh | Ymddiriedolwr | 31 May 2023 |
|
|
||||
Annette Jane Clark | Ymddiriedolwr | 21 June 2022 |
|
|||||
Naomi Jane Meredith | Ymddiriedolwr | 23 June 2021 |
|
|
||||
Thomas Simon Osorio | Ymddiriedolwr | 23 June 2021 |
|
|
||||
Christopher Shaw | Ymddiriedolwr | 21 June 2017 |
|
|
||||
Judy Moorhouse | Ymddiriedolwr | 10 June 2015 |
|
|
||||
ANNA JACKSON | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/05/2020 | 30/05/2021 | 30/05/2022 | 30/05/2023 | 30/05/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £19.16k | £1.31k | £22.10k | £20.10k | £19.45k | |
|
Cyfanswm gwariant | £18.36k | £518 | £26.23k | £20.33k | £20.23k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mai 2024 | 18 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mai 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mai 2023 | 15 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mai 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mai 2022 | 27 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mai 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mai 2021 | 20 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mai 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mai 2020 | 29 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mai 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 18 DEC 1993 AS AMENDED ON 09 DEC 2015 AS AMENDED ON 21 JUN 2017 as amended on 05 Jul 2024
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE IMPROVE DEVELOP AND MAINTAIN PUBLIC EDUCATION IN AND APPRECIATION OF THE ART AND SCIENCE OF MUSIC IN ALL ITS ASPECTS BY THE PRESENTATION OF PUBLIC CONCERTS AND RECITALS AND IN SUCH WAYS AS THE SOCIETY THROUGH ITS BOARD SHALL DETERMINE FROM TIME TO TIME.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
65 Frenchgate
RICHMOND
North Yorkshire
DL10 7AE
- Ffôn:
- 07493008860
- E-bost:
- treasurer@rsconcerts.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window