TODDINGTON WOMEN'S INSTITUTE
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Education through talks and classes Active in the community Outings to places of interest
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2007
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Gaerloyw
Llywodraethu
- 07 Mawrth 1994: Cofrestrwyd
- 28 Ebrill 2009: Tynnwyd (DILEU GWIRFODDOL)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2004 | 30/09/2005 | 30/09/2006 | 30/09/2007 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.71k | £2.02k | £7.01k | £4.07k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.13k | £2.20k | £6.36k | £4.22k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2008 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2008 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2007 | 16 Mai 2008 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2007 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2006 | 25 Ebrill 2007 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2006 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2005 | 14 Medi 2006 | 46 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2005 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2004 | 22 Ionawr 2005 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2004 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MODEL CONSTITUTION AND RULES ALREADY LODGED
Gwrthrychau elusennol
THE MAIN PURPOSES OF THE WOMEN'S INSTITUTE ORGANISATION ARE TO ENABLE WOMEN WHO ARE INTERESTED IN ISSUES ASSOCIATED WITH RURAL LIFE, INCLUDING ARTS, CRAFTS AND SCIENCES, TO IMPROVE AND DEVELOP CONDITIONS OF RURAL LIFE, TO ADVANCE THEIR EDUCATION IN CITIZENSHIP, IN PUBLIC QUESTIONS BOTH NATIONAL AND INTERNATIONAL, IN MUSIC, DRAMA AND OTHER CULTURAL SUBJECTS AND IN ALL BRANCHES OF AGRICULTURE, HANDICRAFTS, HOME ECONOMICS, HEALTH AND SOCIAL WELFARE. IT SEEKS TO GIVE WOMEN THE OPPORTUNITY OF WORKING TOGETHER THROUGH THE WOMEN'S INSTITUTE ORGANISATION AND OF PUTTING INTO PRACTICE THOSE IDEALS FOR WHICH IT STANDS.
Maes buddion
IN PRACTICE TODDINGTON
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window