Ymddiriedolwyr COLCHESTER U3A
Rhif yr elusen: 1034354

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gregory Hope | Ymddiriedolwr | 11 February 2025 |
|
|
||||
David William Macklin | Ymddiriedolwr | 18 September 2024 |
|
|
||||
Mark Badcock | Ymddiriedolwr | 20 September 2023 |
|
|
||||
Barbara Macklin | Ymddiriedolwr | 13 June 2023 |
|
|
||||
Audrey Everiss | Ymddiriedolwr | 13 June 2023 |
|
|
||||
Jonathan Nokes | Ymddiriedolwr | 13 June 2023 |
|
|
||||
Joan Mumford | Ymddiriedolwr | 21 September 2022 |
|
|
||||
Frances Patricia Ann Long | Ymddiriedolwr | 14 October 2020 |
|
|
||||
Keith Robert Seville | Ymddiriedolwr | 05 May 2019 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.