ymddiriedolwyr ALTARNUN VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 1034426
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PETER THOMAS ALLEN | Cadeirydd | 24 April 2012 |
|
|
||||
Sarah Elizabeth Fowler | Ymddiriedolwr | 14 March 2024 |
|
|
||||
Robert Albert Hollington | Ymddiriedolwr | 20 May 2019 |
|
|
||||
Trudy Marilyn Bailey | Ymddiriedolwr | 04 February 2019 |
|
|
||||
David Charles Buckley | Ymddiriedolwr | 23 February 2018 |
|
|
||||
Ruth Charlotte Simpson | Ymddiriedolwr | 06 December 2017 |
|
|
||||
John Barker | Ymddiriedolwr | 06 December 2017 |
|
|
||||
Anne Rider | Ymddiriedolwr | 06 December 2017 |
|
|
||||
Nicholas Pettermerides | Ymddiriedolwr | 06 December 2017 |
|
|
||||
Lynda Rosemary Jones | Ymddiriedolwr | 06 December 2017 |
|
|
||||
Fernley Roy Stephens | Ymddiriedolwr | 06 December 2017 |
|
|
||||
Michael John Hubbard | Ymddiriedolwr | 04 December 2017 |
|
|
||||
PATRICIA ALLEN Trustee | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.