Hanes ariannol SOUTHWAY HOME AND SCHOOL ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1034437
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 329 diwrnod
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2018 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022
Cyfanswm Incwm Gros £7.51k £8.12k £2.55k £158 £110
Cyfanswm gwariant £10.77k £8.03k £10.21k £406 £431
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A