ymddiriedolwyr BOURNE VALLEY DAY CENTRE FOR THE ELDERLY
Rhif yr elusen: 1034491
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicki Coleman | Cadeirydd | 09 November 2017 |
|
|
||||
Debra Janet Mason-Smith | Ymddiriedolwr | 11 January 2024 |
|
|
||||
Suzanne Knowles | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|
||||
Alison Dean | Ymddiriedolwr | 01 November 2019 |
|
|
||||
MAUREEN ELIZABETH ATKINSON | Ymddiriedolwr | 18 May 1984 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.