ymddiriedolwyr SHREE PRAJAPATI ASSOCIATION BIRMINGHAM (UK)
Rhif yr elusen: 1034580
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiranchandra Dahyabhai Mistry | Cadeirydd | 09 November 2019 |
|
|
||||
Bharat Kumar Parshotam Mistry | Ymddiriedolwr | 30 November 2022 |
|
|
||||
Narendra Mistry | Ymddiriedolwr | 01 December 2021 |
|
|
||||
Hansha Mistry | Ymddiriedolwr | 30 November 2019 |
|
|
||||
Bhavana Mistry | Ymddiriedolwr | 09 November 2019 |
|
|
||||
Piyushkumar Ambalal Mistry | Ymddiriedolwr | 09 November 2019 |
|
|
||||
Pravin Gulabbhai Mistry | Ymddiriedolwr | 09 November 2019 |
|
|
||||
Bharat Mistry | Ymddiriedolwr | 12 November 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.